Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Tillda Sofia Gubas
Tillda Sofia Gubas
19801111-XXXX
Ta kreditupplysning
Tillda Sofia Gubas är en kvinna född den 11 november 1980. Hon är folkbokförd i Älvsjö sedan 2022-01-05. Älvsjö ligger i Stockholm kommun, Stockholms län.
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Vintereken
Avförd...
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Tillda Sofia Gubas har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2024-05-29
Föräldrakooperativet Sture, ekonomisk förening
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Bostadsrättsföreningen Vintereken
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Micael Andreasson
Styrelseledamot
Lars Tomas Eneström
Styrelseledamot
Hjalmar Erik Valter Fors
Styrelseledamot
Åsa Malin Hager
Styrelseledamot
Johan Curt Lidén
Styrelseledamot
Tillda Sofia Gubas
Tillbaka till sidans topp