Org.nr: 556262-5862
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Ramm-Schmidt, Henrik | 2024-07-03 |
Revisor | KPMG AB | 2024-06-05 |
Huvudansvarig revisor | Hjerpe, Johan | 2023-08-09 |
Huvudansvarig revisor | Strömstedt, Tatijana | 2022-03-09 |
Styrelseledamot | Prelevic, Daniel | 2021-11-12 |