Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Nils Peter Daniel Thulin
Nils Peter Daniel Thulin
19680407-XXXX
Ta kreditupplysning
Thulin, Nils Peter Daniel är en man född den 7 april 1968 och är bosatt i Kristianstad
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Fastighetsägarna Syd AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Extern firmatecknare
Fastighets AB Mats Persson i Kristianstad
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Extern firmatecknare
Förvaltningsaktiebolaget Bröderna Persson
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Extern firmatecknare
General Uhlfeldt 5 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Extern firmatecknare
Kristianstad Erik Dahlberg 5 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Extern firmatecknare
Parkeringsbolaget i Kristianstad AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Extern firmatecknare
Fastigheten General Uhlfeldt 2 i Kristianstad AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Extern verkställande direktör
Fastighets AB Mejselen 4
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Extern verkställande direktör
Fastighets AB Å-en 4
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Extern firmatecknare
Kristianstad Åsen 4 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Kristianstad Citysamverkan AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Extern firmatecknare
Kraften 24 i Kristianstad AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Extern firmatecknare
Fastighets AB Bröderna Persson
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Extern firmatecknare
Fastighets AB Ljunggren 5
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Extern firmatecknare
Kristianstad Jepp Buck 19 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Peter Thulin Fastighetskonsult AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Extern firmatecknare
CJF 15 Fastighets AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Vinslöv Valrossen 7 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Extern firmatecknare
General Uhlfeldt 12 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Innehavare
Thulin, Peter
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Nils Peter Daniel Thulin har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Extern firmatecknare
Utträde: 2024-01-16
Kristianstad Jepp Buck 20 AB
Upplöst...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 8 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Fastighetsägarna Syd AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Per Ragnar Johansson
Styrelseledamot
Michael Karl Peter Carlsson
Styrelsesuppleant
Magnus Lars Erik Skiöld
Extern verkställande direktör
Susanne Marie Rikardsson
Styrelseledamot
Unni Charlotta Sollbe
Extern vice verkställande direktör
Carl-Lennart Christer Lagerström
Styrelseledamot
Mats Tommy Andersson
Ordförande
Mats Tommy Andersson
Styrelsesuppleant
Jerry Niklas Zander
Styrelseledamot
Nils Peter Daniel Thulin
Styrelseledamot
Anna Melina Stenkil
Styrelseledamot
Fredrik Christer Hermansson
Revisorssuppleant
Jan Fredrik Borg
Styrelseledamot
Santosh Andreas Ivarsson
Styrelsesuppleant
Jenny Malin Maria Dahlqvist Falk
Styrelseledamot
Jenny Helena Rungegård
Styrelsesuppleant
Carl Mikael Dahlqvist
Tillbaka till sidans topp
Fastighets AB Mats Persson i Kristianstad
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Mats Göte Persson
Styrelsesuppleant
Ulla Margareta V Sjöholm Persson
Huvudansvarig revisor
Lars Markus Niléhn
Extern firmatecknare
Nils Peter Daniel Thulin
Revisor
Ernst & Young Aktiebolag
Tillbaka till sidans topp
Förvaltningsaktiebolaget Bröderna Persson
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Mats Göte Persson
Styrelsesuppleant
Ulla Margareta V Sjöholm Persson
Huvudansvarig revisor
Lars Markus Niléhn
Extern firmatecknare
Nils Peter Daniel Thulin
Revisor
Ernst & Young Aktiebolag
Tillbaka till sidans topp