Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Ackot Solutions AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Innehavare | Thorwid, Carl-Peter | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Ski Village Funäsdalen 1 | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Bostadsrättsföreningen Ski Village Funäsdalen 1 | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Norrmejerier Ekonomisk förening | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-15 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-09-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-17 |