Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-07 |
||
Ordförande Utträde: 2023-08-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-06 |
||
Ordförande Utträde: 2022-01-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-20 |