Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | BioStock AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | BioStock AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Hinsholmen Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Vice verkställande direktör | Hinsholmen Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Hinsholmen Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Innehavare | Thornblad, Tobias | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-08-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-21 |
||
Ordförande Utträde: 2024-02-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-24 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-05-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-14 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-05-14 |