Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Framtidens Stormarknad i Västerås AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Framtidens Stormarknad i Västerås AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Svanå Utveckling AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Ramus Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Ramus Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Ramus Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Framtidens Stormarknads Investerings i Västerås AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Framtidens Stormarknads Investerings i Västerås AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Framtidens Stormarknads Investerings i Västerås AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-29 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-01-11 |
||
Ordförande Utträde: 2023-02-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-24 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-09-09 |
||
Ordförande Utträde: 2022-08-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-26 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-08-26 |