Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Booforsen Fastighetsaktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-18 |
||
Ordförande Utträde: 2022-07-06 |
||
Ordförande Utträde: 2022-07-06 |
||
Ordförande Utträde: 2022-07-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-06 |
||
Ordförande Utträde: 2022-07-05 |
||
Ordförande Utträde: 2022-07-05 |
||
Ordförande Utträde: 2022-07-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-05 |
||
Ordförande Utträde: 2022-07-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-01 |
||
Ordförande Utträde: 2022-06-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-18 |