Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Hemvis AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Lotshammar Gruppen AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Lotshammar Gruppen AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Skogsgläntan Förvaltning AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Skogsgläntan Förvaltning AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | ZAM Contemporary AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Lotshammar Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Lotshammar Kvarngärdet 60:6 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Lotshammar Skogsgläntan AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Skogsgläntan i Åbyholm | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Bostadsrättsföreningen Skogsgläntan i Åbyholm | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Bolagsman | Hammarkraft Handelsbolag | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-13 |
||
Ordförande Utträde: 2024-06-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-04 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-04-30 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-04-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-18 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-12-08 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-12-07 |