Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Sundsfastigheter Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Sundsfastigheter Kompanigatan AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-26 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-03-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-26 |