Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Thomas Helge Sandberg
Thomas Helge Sandberg
19490621-XXXX
Ta kreditupplysning
Sandberg, Thomas Helge är en man född den 21 juni 1949 och är bosatt i Saltsjöbaden
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Baggen 1
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Thomas Helge Sandberg har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2022-07-01
Bostadsrättsföreningen Åre Bergbana
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Bostadsrättsföreningen Baggen 1
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Thomas Helge Sandberg
Styrelseledamot
Karl Johan Lennart Ek
Styrelsesuppleant
Lars Anders Åhman
Styrelseledamot
Carl-Johan Bertilson Schlyter
Ordförande
Carl-Johan Bertilson Schlyter
Styrelseledamot
Lena Monica Elisabeth Åhfeldt
Styrelsesuppleant
Anders Lars Christer Kihlmark
Huvudansvarig revisor
Per Niclas Wärenfeldt
Revisor
BoRevision i Sverige Aktiebolag
Styrelsesuppleant
Gustaf Åke Martin Påhlman
Tillbaka till sidans topp