Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Thomas Gottfrid Santesson
Thomas Gottfrid Santesson
19691129-XXXX
Ta kreditupplysning
Santesson, Thomas Gottfrid är en man född den 29 november 1969 och är bosatt i Helsingborg
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Extern firmatecknare
Aktiebolaget Nilsson & Johanssons Elektriska
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Human Support Lejongårdar AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
VestGruppen Göteborg AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
VestGruppen Göteborg AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Extern firmatecknare
Lejongårdar vårdcentral AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Extern firmatecknare
Motell Fleninge AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Thomas Santesson AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Extern firmatecknare
Totalflytt Sverige AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Extern firmatecknare
Nels områdesskydd AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Human Support Care Lejongårdar AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Lejongårdar AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Extern firmatecknare
Fastighets AB Kattarp 1:102
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Extern firmatecknare
Passivhus Öresund AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Extern firmatecknare
Fastighets AB Ekberg & Broberg
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Laro Lejon Helsingborg AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Extern firmatecknare
RoBe Fastighets AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Laro Lejon Gruppen AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Laro Lejon Ängelholm AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Extern firmatecknare
Passivhus Kvistofta AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Innehavare
Santesson, Thomas
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Thomas Gottfrid Santesson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Ordförande
Utträde: 2024-09-17
Ramlösa shipping AB (publ)
Aktivt
Styrelseledamot
Utträde: 2024-09-17
Ramlösa shipping AB (publ)
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 3 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 27 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Aktiebolaget Nilsson & Johanssons Elektriska
Ledning, styrelse och andra företrädare
Extern firmatecknare
Thomas Gottfrid Santesson
Styrelsesuppleant
Fred Mikael Andersson
Styrelseledamot
Robert Ekberg
Ordförande
Robert Ekberg
Styrelseledamot
Andrzej Bartosz Andrzejko
Tillbaka till sidans topp
Human Support Lejongårdar AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Revisor
Lars Ludvigh Stensson Nyström
Styrelseledamot
Lena Elisabeth Andersson
Styrelseledamot
Thomas Gottfrid Santesson
Styrelseledamot
Robert Ekberg
Ordförande
Robert Ekberg
Styrelsesuppleant
Anna Malin Terese Filling
Styrelseledamot
Ida-Theres Nerell
Tillbaka till sidans topp
VestGruppen Göteborg AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Robert Ekberg
Verkställande direktör
Robert Ekberg
Styrelseledamot
Thomas Gottfrid Santesson
Ordförande
Thomas Gottfrid Santesson
Styrelsesuppleant
Milton Niclas Jonny Svensson Ekberg
Tillbaka till sidans topp