Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Mäss Center Torp AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Thon Property AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Torp Handel Fastighets AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Thon Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Thon Fastigheter AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Morast Fastighets AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Morast Fastighets AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Thon Hotell Stockholm AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Fastighets AB Överby Köpcentrum 2 | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Oppen Fastighets AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Oppen Fastighets AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Thon Hotellfastigheter AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | North Man Sverige Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-12 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-03-25 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-03-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-10 |