Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-06-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-10 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2022-08-03 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2022-08-03 |