Org.nr: 556777-9268
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Huvudansvarig revisor | Haaber-Bernth, Caroline Maria | 2024-01-04 |
Styrelseledamot | Lindblad, Jenny Carolina | 2023-12-13 |
Ordförande | Mogensen, Morten | 2023-06-02 |
Styrelseledamot | Mogensen, Morten | 2023-06-02 |
Styrelseledamot | Bott, Andrew | 2023-06-02 |
Styrelseledamot | Catrina, Gabriel Ernesto | 2021-10-28 |