Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Incyte Biosciences Nordic AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-06 |
||
Ordförande Utträde: 2024-06-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-01 |
||
Ordförande Utträde: 2023-09-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-12 |
||
Ordförande Utträde: 2023-06-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-22 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-02-22 |
||
Ordförande Utträde: 2023-02-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-17 |
||
Ordförande Utträde: 2023-01-21 |
||
Ordförande Utträde: 2023-01-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-21 |
||
Ordförande Utträde: 2023-01-13 |
||
Ordförande Utträde: 2023-01-13 |
||
Ordförande Utträde: 2023-01-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-13 |
||
Ordförande Utträde: 2022-06-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-02 |
||
Ordförande Utträde: 2022-05-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-31 |