Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Gant Company AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Gant Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Gant Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Gant AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-04 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2024-06-04 |
||
Ordförande Utträde: 2023-01-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-14 |
||
Ordförande Utträde: 2022-11-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-19 |