Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Extern firmatecknare | Malmö Mejeri AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Extern firmatecknare | Skånemejerier Storhushåll AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Extern firmatecknare Utträde: 2023-05-23 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-05-23 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-05-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-13 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-05-23 |