Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Theres Terz Isskander
Theres Terz Isskander
19490604-XXXX
Ta kreditupplysning
Isskander, Theres Terz är en kvinna född den 4 juni 1949 och är bosatt i Södertälje
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Estetikum AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Theres Terz Isskander har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2023-12-19
Isskandar Invest AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2023-06-06
De senaste 30 dagarna har 2 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 2 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Estetikum AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Theres Terz Isskander
Styrelseledamot
Danhou Isskander
Ordförande
Danhou Isskander
Styrelsesuppleant
Diala Melki
Extern firmatecknare
Gabriel Ninus Isskander
Tillbaka till sidans topp