Org.nr: 556682-8264
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Huvudansvarig revisor | Karlsson, Elin Sofia Viktoria | 2024-06-19 |
Revisor | Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB | 2024-06-19 |
Styrelseledamot | Egender, Karl-Heinz | 2023-10-12 |
Styrelseledamot | Trossing, Martin Evert | 2023-10-12 |
Revisor | Söderlund, Bengt Robert | 2022-08-31 |
Revisorssuppleant | Thidblom, Nils Gustav | 2022-01-06 |