Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Teija-Marie Pierre
Teija-Marie Pierre
19650221-XXXX
Ta kreditupplysning
Teija-Marie Pierre är en kvinna född den 21 februari 1965. Hon är folkbokförd i Stockholm sedan 2021-09-15. Stockholm ligger i Stockholm kommun, Stockholms län.
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Konsult & Service i Åkersberga AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Teija-Marie Pierre har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2022-02-10
Droshi AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Konsult & Service i Åkersberga AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Teija-Marie Pierre
Styrelseledamot
Jan Bertil Pierre
Tillbaka till sidans topp