Org.nr: 556499-5123
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Huvudansvarig revisor | Bergljung, Björn Henrik Edvard | 2023-10-27 |
Ordförande | Ludvigsson, Bertil Lars Peter | 2023-05-30 |
Styrelseledamot | Ivholm, Ulla Anne Charlotte | 2023-05-30 |
Styrelseledamot | Ludvigsson, Bertil Lars Peter | 2023-05-30 |
Styrelsesuppleant | Rejneborg, Per Axel Patrik | 2023-05-30 |
Styrelsesuppleant | Klasson, Lisa Botil Charlotte | 2023-05-30 |
Styrelsesuppleant | Karlsson, Max Alexander | 2023-05-30 |
Lekmannarevisor | Folkesson, Irma Linnea | 2023-05-30 |
Styrelsesuppleant | Mehrabi, Ricky Behnam | 2022-06-01 |
Styrelsesuppleant | Nilsson, Gösta Hans Roger | 2022-01-15 |
Styrelsesuppleant | Petersson, Jan Peter Bertil | 2022-01-15 |