Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Enterprising Life AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | City Invest Gbg Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Hot Asia Enterprise AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | BestOne ROOM AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Innehavare | Tang, Michelle | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-07 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-08-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-08 |