Org.nr: 559388-4942
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Huvudansvarig revisor | Körkkö, Eva Anna Camilla | 2024-05-24 |
Styrelsesuppleant | Ahosola, Juho Mikael | 2023-12-29 |
Extern firmatecknare | Dahmén, Jimmy Mattias | 2023-12-29 |
Styrelseledamot | Lange, Frank Ingemar | 2023-06-21 |
Styrelsesuppleant | Eriksson, Anne Marie | 2023-06-21 |
Revisor | Wikman, Barbro Margaretha | 2023-06-21 |
Styrelseledamot | Ekman, Stig Jonas | 2022-11-03 |