Org.nr: 559416-5283
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Huvudansvarig revisor | Körkkö, Eva Anna Camilla | 2024-05-24 |
Styrelsesuppleant | Ahosola, Juho Mikael | 2023-12-16 |
Extern firmatecknare | Dahmén, Jimmy Mattias | 2023-12-16 |
Ordförande | Karlqvist, Karl Jonathan Emanuel | 2023-07-01 |
Styrelseledamot | Karlqvist, Karl Jonathan Emanuel | 2023-07-01 |
Styrelseledamot | Nilsson, Nils Olof Torgny | 2023-07-01 |
Styrelsesuppleant | Jansson, Maria Helena | 2023-07-01 |
Styrelseledamot | Berglund, Mikaela Jenni | 2023-02-02 |
Styrelsesuppleant | Selldén, Stina Maria | 2023-02-02 |
Styrelsesuppleant | Stötsberg, Erik Alexander | 2023-02-02 |