Org.nr: 556649-5551
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Huvudansvarig revisor | Körkkö, Eva Anna Camilla | 2024-09-27 |
Styrelsesuppleant | Ahosola, Juho Mikael | 2023-12-28 |
Extern firmatecknare | Waker, Olof Fredrik | 2023-12-28 |
Extern firmatecknare | Dahmén, Jimmy Mattias | 2023-12-28 |
Styrelseledamot | Ücpinar, Baran | 2022-11-29 |
Styrelsesuppleant | Zarg, Veli | 2022-11-29 |
Revisor | Fredin, Malin Elisabeth | 2022-11-29 |
Styrelsesuppleant | Ücpinar, Evin | 2021-10-08 |