Org.nr: 556584-9568
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Huvudansvarig revisor | Körkkö, Eva Anna Camilla | 2024-05-24 |
Styrelsesuppleant | Ahosola, Juho Mikael | 2023-12-20 |
Extern firmatecknare | Dahmén, Jimmy Mattias | 2023-12-20 |
Revisor | Sjösten, Hans Johan | 2023-05-31 |
Styrelseledamot | Westgärds, Jonas Olof | 2023-03-01 |
Styrelsesuppleant | Grundén, Anna Josefine | 2023-03-01 |
Verkställande direktör | Westgärds, Jonas Olof | 2023-03-01 |
Revisor | Åkerlind, Lars Jonas | 2023-03-01 |
Ordförande | Roos, Lars Pontus | 2021-10-16 |
Styrelseledamot | Roos, Lars Pontus | 2021-10-16 |