Org.nr: 559366-6869
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Ahosola, Juho Mikael | 2023-12-29 |
Extern firmatecknare | Dahmén, Jimmy Mattias | 2023-12-29 |
Styrelseledamot | Waker, Olof Fredrik | 2023-07-01 |
Huvudansvarig revisor | Blom, Helene Elisabeth | 2023-07-01 |
Revisor | Crowe Osborne AB | 2023-07-01 |
Ordförande | Bergman, Sven Anders | 2022-09-21 |
Styrelseledamot | Bergman, Sven Anders | 2022-09-21 |
Styrelseledamot | Andersson Eneberg, Åsa Cecilia | 2022-09-21 |
Styrelseledamot | Brodström, Andreas Henrik Alexander | 2022-09-21 |
Styrelseledamot | Persson, Anders Olof | 2022-09-21 |
Styrelseledamot | Bjälkemo, Samuel Douglas | 2022-09-21 |
Styrelseledamot | Stenesjö Wöhrman, Jenny Sofie | 2022-09-21 |
Extern verkställande direktör | Fredstrand, Carl Gustaf Mikael | 2022-09-21 |
Styrelseledamot | Krantz, Märta Christina | 2022-06-09 |
Styrelsesuppleant | Back, Gunvor Veronica | 2022-06-09 |