Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-07-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-31 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-09-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-21 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-04-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-13 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-04-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-07 |