Org.nr: 559381-8460
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Revisor | Henrysson, Mats Lennart | 2023-12-12 |
Styrelseledamot | Eriksson Wenell, Tobias Martin | 2023-06-22 |
Styrelseledamot | Brandes, John Wilhelm | 2023-04-06 |
Styrelseledamot | Brandes, Linn Stephanie Else | 2023-04-06 |
Styrelsesuppleant | Karlsson, Malin Birgitta Elisabeth | 2023-04-06 |
Ordförande | Wiberg Larsson, M Helén Charlotte | 2022-07-06 |
Styrelseledamot | Nilsson, Bo Torsten | 2022-07-06 |
Styrelseledamot | Wiberg Larsson, M Helén Charlotte | 2022-07-06 |
Styrelsesuppleant | Nilsson, Bo Torsten Patrik | 2022-07-06 |
Styrelsesuppleant | Carlborg, Peter Jonas Michael | 2022-07-06 |