Org.nr: 556585-4725
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Brohede, Anna Ulrika | 2024-09-16 |
Styrelsesuppleant | Hagesjö, Louise Ingegerd Sofie | 2024-09-16 |
Styrelseledamot | Hahne, Lars Roger | 2023-09-07 |
Styrelseledamot | Hjelmgren, Jan Peter | 2023-05-18 |
Styrelseledamot | Gustafsson, Klas Fredrik | 2022-12-14 |
Styrelseledamot | Nyström, Sven Erik Göran | 2022-06-23 |
Styrelseledamot | Sundqvist, Åsa Margareta | 2022-06-23 |