Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Svetlana Nicole Hagström
Svetlana Nicole Hagström
19600510-XXXX
Ta kreditupplysning
Hagström, Svetlana Nicole är en kvinna född den 10 maj 1960 och är bosatt i Kävlinge
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Backehuset Invest och Konsult Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Svetlana Nicole Hagström har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2023-01-13
Enelex AB
Upplöst...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Backehuset Invest och Konsult Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Carl Håkan Albert Hagström
Verkställande direktör
Carl Håkan Albert Hagström
Styrelsesuppleant
Svetlana Nicole Hagström
Tillbaka till sidans topp