Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Folke Torbjörn Svensson
Folke Torbjörn Svensson
19530614-XXXX
Ta kreditupplysning
Svensson, Folke Torbjörn är en man född den 14 juni 1953 och är bosatt i Bunkeflostrand
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Innehavare
Svensson, Torbjörn
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Tornet Bostäder Stockholm AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
BlueLabs West AB
Fusion...
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
BlueLabs Microelectronics AB
Fusion...
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
BlueLabs North AB
Fusion...
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
BlueLabs Stockholm AB
Fusion...
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Torbjörn Svensson Revisionsbyrå Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
BlueLabs South Aktiebolag
Fusion...
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Upec Industriteknik Aktiebolag
Fusion...
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
BlueLabs East Aktiebolag
Fusion...
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
BINOMEN Aktiebolag
Fusion...
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Lekolar Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Leckyn Invest AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Ekehalla AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Folke Torbjörn Svensson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Revisorssuppleant
Utträde: 2024-02-22
LEWANDI FASTIGHETS AKTIEBOLAG
Avregistrerad
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Tornet Bostäder Stockholm AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Huvudansvarig revisor
Folke Torbjörn Svensson
Styrelseledamot
Leif Göran Wendel
Ordförande
Leif Göran Wendel
Styrelseledamot
Mats Ove Birger Andersson
Styrelsesuppleant
Petra Jessica Ifvarsson
Revisor
Deloitte AB
Tillbaka till sidans topp
BlueLabs West AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Huvudansvarig revisor
Folke Torbjörn Svensson
Delgivningsbar person
Mats Torbjörn Nilsson
Styrelseledamot
Giovanni Siccardo
Styrelsesuppleant
Ian Duncan Robertson
Revisor
Deloitte & Touche Aktiebolag
Tillbaka till sidans topp