Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Tobopark Fastigheter AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Hoveberg AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen De Geersparken 1 | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-06-12 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-01-16 |
||
Bolagsman Utträde: 2022-01-04 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-12-31 |