Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2023-01-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-22 |
||
Ordförande Utträde: 2022-07-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-14 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-04-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-13 |