Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Sven-Olof Hallstedt
Sven-Olof Hallstedt
19590709-XXXX
Ta kreditupplysning
Sven-Olof Hallstedt är en man född den 9 juli 1959. Han är folkbokförd i Lyckeby sedan 2022-08-24. Lyckeby ligger i Karlskrona kommun, Blekinge län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Levilo Invest AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Sven-Olof Hallstedt har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2023-12-03
Slutplattan HAMGO 118227 AB
Upplöst...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2022-11-19
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Levilo Invest AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Sven-Olof Hallstedt
Styrelseledamot
Claes Markus Bjerede
Huvudansvarig revisor
Per Erik Christian Åkesson
Revisor
Ernst & Young Aktiebolag
Tillbaka till sidans topp