Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Sven Olof Gunnar Hallén
Sven Olof Gunnar Hallén
19501118-XXXX
Ta kreditupplysning
Hallén, Sven Olof Gunnar är en man född den 18 november 1950 och är bosatt i Östersund
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
SV Countryfestivaler Ek. för.
Avförd...
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Sven Olof Gunnar Hallén har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2023-10-06
Sista versen 80628 AB
Upplöst...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2020-03-10
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
SV Countryfestivaler Ek. för.
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Bo Ragnvald Asplund
Styrelsesuppleant
Birgitta Maria Asplund
Styrelseledamot
Kjell Arne Wärnevall
Styrelseledamot
Sven Olof Gunnar Hallén
Styrelseledamot
Carl-Olof Klintbo
Styrelseledamot
Bo Thommy Löfgren
Ordförande
Bo Thommy Löfgren
Styrelsesuppleant
Karin Anita Löfgren
Styrelseledamot
Karl Oskar Daniel Höglund
Tillbaka till sidans topp