Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Sven Olof Christer Bernlo
Sven Olof Christer Bernlo
19600103-XXXX
Ta kreditupplysning
Bernlo, Sven Olof Christer är en man född den 3 januari 1960 och är bosatt i Högsäter
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Råggärds Redovisningsbyrå Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Råggärds Redovisningsbyrå Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Stålråvaror Kjell Andersson AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Lastvagnsdäck Sverige AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Technical Innovations i Stigen AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Technical Innovations i Stigen AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Mikael Johansson Skog och Entreprenad AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
MMR i Brastad AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Stigen Kraft AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Innehavare
Råggärds Redovisningsbyrå
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Fiber i Råggärd Ekonomisk förening
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Kraftsamling Stigen ekonomisk förening
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Sven Olof Christer Bernlo har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2023-03-15
Medby Lantbruk AB
Likvidation...
Huvudansvarig revisor
Utträde: 2022-12-30
Stall Regndroppe Handelsbolag
Avregistrerad...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 2 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Råggärds Redovisningsbyrå Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Sven Olof Christer Bernlo
Ordförande
Sven Olof Christer Bernlo
Styrelseledamot
Sandra Maria Therese Bernlo
Styrelsesuppleant
Britt-Marie Sigrid Bernlo
Tillbaka till sidans topp
Stålråvaror Kjell Andersson AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Sven Olof Christer Bernlo
Revisor
Jonas Mikael Edvinsson
Styrelseledamot
Kjell Frans Roger Andersson
Tillbaka till sidans topp
Lastvagnsdäck Sverige AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Per Håkan Stridsberg
Styrelseledamot
Kurt Kirkebaek Andersen
Ordförande
Kurt Kirkebaek Andersen
Styrelsesuppleant
Sven Olof Christer Bernlo
Tillbaka till sidans topp