Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Extern firmatecknare Utträde: 2024-03-15 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-12-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-02 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-05-16 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2022-10-15 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2022-10-14 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-12-18 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2021-10-05 |