Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Sven Markus Alexander Blomqvist
Sven Markus Alexander Blomqvist
19860714-XXXX
Ta kreditupplysning
Sven Markus Alexander Blomqvist är en man född den 14 juli 1986. Han är folkbokförd i Stockholm sedan 2024-01-11. Stockholm ligger i Stockholm kommun, Stockholms län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Energy Consulting Group Of Scandinavia AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Energy Consulting Group Of Scandinavia AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Panelel STO AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Panelel STO AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Snow Consulting Scandinavia AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Snowing365 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Snowing365 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Caisa Linde AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Nockebyn 1
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Strömma 1:55
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Renstråket 2
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Renstråket Tännäskröket
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Sven Markus Alexander Blomqvist har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2022-11-19
Bostadsrättsföreningen Renstråket 1
Aktivt
Styrelseledamot
Utträde: 2021-10-19
Bostadsrättsföreningen Storskogen Stavsnäs 1
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2019-09-13
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Energy Consulting Group Of Scandinavia AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Nils Sven Michael Blomqvist
Revisor
Lars Benny Svensson
Styrelseledamot
Sven Markus Alexander Blomqvist
Verkställande direktör
Sven Markus Alexander Blomqvist
Tillbaka till sidans topp
Panelel STO AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Kurt Torbjörn Callenholt
Ordförande
Kurt Torbjörn Callenholt
Styrelsesuppleant
Märtha Margita Callenholt
Styrelseledamot
Sven Markus Alexander Blomqvist
Verkställande direktör
Sven Markus Alexander Blomqvist
Tillbaka till sidans topp
Snow Consulting Scandinavia AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Sven Ove Arthur Blomqvist
Styrelseledamot
Sven Markus Alexander Blomqvist
Tillbaka till sidans topp