Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Sven Magnus Ericsson
Sven Magnus Ericsson
19680209-XXXX
Ta kreditupplysning
Sven Magnus Ericsson är en man född den 9 februari 1968. Han är folkbokförd i Myggenäs sedan 2019-02-18. Myggenäs ligger i Tjörn kommun, Västra Götalands län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Svenska Markavtal AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Sven Magnus Ericsson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2023-01-03
Arriba Media AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2022-03-23
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 4 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Svenska Markavtal AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Sven Magnus Ericsson
Styrelseledamot
Sten Fredrik Ericsson
Verkställande direktör
Sten Fredrik Ericsson
Revisor
Ewa Mariah Kristina Karlsson
Tillbaka till sidans topp