Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Pepparkvarnens Förvaltnings AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Trailerservice Södertälje AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | CASA DEL CAVA SLUSSEN AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-08-14 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-10-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-12 |
||
Ordförande Utträde: 2022-04-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-16 |