Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-05-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-15 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-03-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-24 |
||
Ordförande Utträde: 2022-08-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-09 |