Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | TechSeed AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | TechSeed AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | TechSeed AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-09-20 |
||
Ordförande Utträde: 2024-05-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-25 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-01-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-30 |
||
Ordförande Utträde: 2022-01-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-27 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2022-01-13 |
||
Ordförande Utträde: 2021-12-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-29 |
||
Ordförande Utträde: 2021-12-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-22 |
||
Ordförande Utträde: 2021-12-21 |
||
Ordförande Utträde: 2021-12-21 |
||
Ordförande Utträde: 2021-12-21 |
||
Ordförande Utträde: 2021-12-21 |
||
Ordförande Utträde: 2021-12-21 |
||
Ordförande Utträde: 2021-12-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-21 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2021-12-15 |
||
Ordförande Utträde: 2021-12-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-11 |