Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Revisor | Bröderna Karlssons Förvaltning i Hässleholm AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Revisor | TALSVEB Industriverktyg AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | HSB Bostadsrättsförening Bollplanen i Norra Åsum | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Revisor Utträde: 2024-08-01 |
||
Revisor Utträde: 2024-07-09 |
||
Revisor Utträde: 2024-06-04 |
||
Revisor Utträde: 2024-05-07 |
||
Revisor Utträde: 2024-05-07 |
||
Revisor Utträde: 2024-04-23 |
||
Revisor Utträde: 2024-04-23 |
||
Revisor Utträde: 2024-04-16 |
||
Revisor Utträde: 2024-03-08 |
||
Revisor Utträde: 2024-03-08 |
||
Revisor Utträde: 2024-03-05 |
||
Revisor Utträde: 2024-03-05 |
||
Revisor Utträde: 2024-03-05 |
||
Revisor Utträde: 2024-01-16 |
||
Revisor Utträde: 2023-12-23 |
||
Revisor Utträde: 2023-12-05 |
||
Revisor Utträde: 2023-11-25 |
||
Revisor Utträde: 2023-11-07 |
||
Revisor Utträde: 2023-11-05 |
||
Revisor Utträde: 2023-10-05 |
||
Revisor Utträde: 2023-09-26 |
||
Revisor Utträde: 2023-09-21 |
||
Revisor Utträde: 2023-09-09 |
||
Revisor Utträde: 2023-06-16 |
||
Revisor Utträde: 2023-05-30 |
||
Revisor Utträde: 2023-04-07 |
||
Revisor Utträde: 2023-02-25 |
||
Revisor Utträde: 2022-10-13 |
||
Revisor Utträde: 2022-09-17 |
||
Revisor Utträde: 2022-07-14 |
||
Revisor Utträde: 2022-06-21 |
||
Revisor Utträde: 2022-03-25 |
||
Revisor Utträde: 2022-03-10 |
||
Revisor Utträde: 2021-12-17 |
||
Revisor Utträde: 2021-11-19 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2021-10-21 |