Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-09-29 |