Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-30 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-01-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-23 |