Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Sven Birger Stefan Svensson
Sven Birger Stefan Svensson
19691221-XXXX
Ta kreditupplysning
Svensson, Sven Birger Stefan är en man född den 21 december 1969 och är bosatt i Forsheda
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Kryss Fastigheter AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Ecopole AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Ecopole AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Kryss Invest AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Kryss Invest AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Linjeutrustning i Sverige AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Linjeutrustning i Sverige AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Multigrass AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Sahlins Sweden AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Sahlins Sweden AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Jössagärdet 2 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Industrilokaler i Holsljunga AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
SLP Sweden AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Soludden Konsult AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Innehavare
Svensson, Stefan
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Kommanditdelägare
Jössagärdet 1 Kommanditbolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Sven Birger Stefan Svensson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2024-09-16
SEKFAB Aktiebolag
Likvidation...
Styrelseledamot
Utträde: 2024-02-12
XMB System AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Kryss Fastigheter AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Ulf Lennart Redig
Styrelsesuppleant
Sven Birger Stefan Svensson
Tillbaka till sidans topp
Ecopole AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Ulf Lennart Redig
Styrelseledamot
Erik Rickard Mårtensson
Verkställande direktör
Erik Rickard Mårtensson
Styrelseledamot
Sven Birger Stefan Svensson
Ordförande
Sven Birger Stefan Svensson
Styrelseledamot
Lars Paul Andersson
Tillbaka till sidans topp
Kryss Invest AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Ulf Lennart Redig
Ordförande
Ulf Lennart Redig
Styrelsesuppleant
Håkan Börje Bjurén
Styrelseledamot
Sven Birger Stefan Svensson
Verkställande direktör
Sven Birger Stefan Svensson
Huvudansvarig revisor
Frans Peter Arne Emanuelsson
Revisor
Ernst & Young Aktiebolag
Tillbaka till sidans topp