Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Sven-Bertil Jörgen V Cederholm
Sven-Bertil Jörgen V Cederholm
19610222-XXXX
Ta kreditupplysning
Cederholm, Sven-Bertil Jörgen V är en man född den 22 februari 1961 och är bosatt i Lund
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Aktiebolaget Uno Bengtsson
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Aktiebolaget Uno Bengtsson
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Fastighets Aktiebolag Bränneröd
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Linnéstaden Förvaltning AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Portvakten Fridhem AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Linnéstaden Affärsutveckling AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Balsam AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Boho Group AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Boho Group AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Strandängen Bostäder i Bunkeflostrand AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Strandängen Bostäder i Bunkeflostrand AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Strandängarna Förvaltning i Skåne AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Continium AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
EFFICAX FÖRVALTNING AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
EFFICAX FÖRVALTNING AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Öresundsbyn AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
ZANTIQO AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Öresundsvalvet AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Strandängen Bostäder i Trummenäs AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Strandängen Bostäder i Trummenäs AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
PortRB AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
PortRB AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Guldsmeden Ängelholm
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Bostadsrättsföreningen Guldsmeden Ängelholm
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Sven-Bertil Jörgen V Cederholm har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2023-01-13
Lunds bygg & projektstyrning AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Aktiebolaget Uno Bengtsson
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Kjell Roland Bengtsson
Styrelseledamot
Sven-Bertil Jörgen V Cederholm
Ordförande
Sven-Bertil Jörgen V Cederholm
Styrelseledamot
Per-Axel Uno Bengtsson
Verkställande direktör
Per-Axel Uno Bengtsson
Tillbaka till sidans topp
Fastighets Aktiebolag Bränneröd
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Sven-Bertil Jörgen V Cederholm
Styrelsesuppleant
Henric Karl Johan Bergsbjörk
Tillbaka till sidans topp
Linnéstaden Förvaltning AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Sven-Bertil Jörgen V Cederholm
Styrelsesuppleant
Åsa Solveig Stoije
Tillbaka till sidans topp