Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Sven-Åke Ingemar Mattsson
Sven-Åke Ingemar Mattsson
19590718-XXXX
Ta kreditupplysning
Sven-Åke Ingemar Mattsson är en man född den 18 juli 1959. Han är folkbokförd i Billdal sedan 2024-07-01. Billdal ligger i Göteborg kommun, Västra Götalands län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Sumbreng Holding AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Sumbreng Holding AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Sumbreng Fastighetsförvaltning AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Sumbreng Fastighetsförvaltning AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Romland Inredning & Sadelmakeri AB
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Nordisk Interntelevision Nordvision AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Skyltart i Göteborg Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Cupio AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
West Coast Event Service AB
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Januja tidredovisa aktiebolag
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Pelago Redovisning AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Pelago Redovisning Varberg AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Innehavare
Nyera Redovisning
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Kommanditdelägare
Lagrade Nyera 2 Kommanditbolag
Avförd...
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Sven-Åke Ingemar Mattsson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2022-12-24
JMA Fastigheter i Limmared AB
Konkurs...
Styrelseledamot
Utträde: 2022-04-04
Kungs-Glas & Bygg AB
Konkurs...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Sumbreng Holding AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Sven-Åke Ingemar Mattsson
Verkställande direktör
Sven-Åke Ingemar Mattsson
Styrelsesuppleant
Frank Ove Johansson
Tillbaka till sidans topp
Sumbreng Fastighetsförvaltning AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Sven-Åke Ingemar Mattsson
Verkställande direktör
Sven-Åke Ingemar Mattsson
Styrelsesuppleant
Frank Ove Johansson
Tillbaka till sidans topp
Romland Inredning & Sadelmakeri AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Likvidator
Sven-Åke Ingemar Mattsson
Tillbaka till sidans topp